Johannes Henrik Valk
Erhvervsaktiv: | 20. apr. 2020 - 2. sep. 2024 |
Karrieren startede hos: | TOOL-MATIC A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.255' DKK TOOL-MATIC A/S (2019) |
Største underskud: | -1.022' DKK TOOL-MATIC A/S (2013-14) |
Største egenkapital: | 17.491' DKK TOOL-MATIC A/S (2022) |
Største gæld: | 12.106' DKK TOOL-MATIC A/S (2013-14) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos TOOL-MATIC A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af TOOL-MATIC A/S (4 år 4 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Johannes Henrik Valk. Sidst Johannes var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs & Selskabsstyrelsen var tilbage i 2020 i TOOL-MATIC A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Johannes Henrik Valk i 4 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 2. september 2024.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 265' DKK.
Tidslinje (4)
-
TOOL-MATIC A/S
Fratrådt som direktørDato: 02.09.2024
Registreringsdato: 02.09.2024 -
TOOL-MATIC A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.09.2024
Registreringsdato: 02.09.2024 -
TOOL-MATIC A/S
Tilknyttet som direktørDato: 20.04.2020
Registreringsdato: 20.04.2020
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Johannes' netværk er Elisabeth Petra van Kerkom.