Claus Midtgaard Atzen
Erhvervsaktiv: | 13. mar. 2019 - 23. apr. 2024 |
Karrieren startede hos: | RØMØ-TØNDER TURISTFORENING (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.857' DKK RØMØ-TØNDER TURISTFORENING (2017) |
Største underskud: | -608' DKK RØMØ-TØNDER TURISTFORENING (2020) |
Største egenkapital: | 6.174' DKK RØMØ-TØNDER TURISTFORENING (2017) |
Største gæld: | 5.760' DKK RØMØ-TØNDER TURISTFORENING (2014) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos RØMØ-TØNDER TURISTFORENING (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af RØMØ-TØNDER TURISTFORENING (5 år 1 måned) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Claus Midtgaard Atzen. Sidste gang Claus var registreret som aktiv erhvervsdrivende ifølge E & S var tilbage i 2019 ved RØMØ-TØNDER TURISTFORENING i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Claus Midtgaard Atzen i 5 år 1 måned, før fratrædelsen den 23. april 2024.
I dag opererer virksomheden indenfor andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et underskud på 180' DKK.
Ejendomme (2)
Tidslinje (2)
-
RØMØ-TØNDER TURISTFORENING
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.04.2024
Registreringsdato: 23.04.2024 -
RØMØ-TØNDER TURISTFORENING
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.03.2019
Registreringsdato: 13.03.2019