Kristoffer Lauge Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 29. apr. 2020 (4 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | CamSac-Lauge Seafood A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.222' DKK CAMSAC A/S (Nu: CamSac-Lauge Seafood A/S) (2021) |
Største underskud: | -2.413' DKK HLJ HOLDING ApS (2020) |
Største egenkapital: | 18.643' DKK HLJ HOLDING ApS (2015) |
Største gæld: | 22.804' DKK CAMSAC A/S (Nu: CamSac-Lauge Seafood A/S) (2015) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos SEAFOOD ACTION CENTER A/S (Nu: SEAC A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HLJ HOLDING ApS (4 år 5 måneder) |
Det begyndte den dag i 2020 i CamSac-Lauge Seafood A/S (tidligere CAMSAC A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Kristoffer Lauge Jørgensen i 5 måneder, inden stoppet d. 1. oktober 2020.
Nu opererer virksomheden indenfor engroshandel med fisk og fiskeprodukter. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 650' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
HLJ HOLDING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.04.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
SEAFOOD ACTION CENTER A/S (Nu: SEAC A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.10.2020
Registreringsdato: 01.10.2020 -
CAMSAC A/S (Nu: CamSac-Lauge Seafood A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.10.2020
Registreringsdato: 01.10.2020 -
SEAFOOD ACTION CENTER A/S (Nu: SEAC A/S) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.04.2020
Registreringsdato: 29.04.2020
Blå bog (fortsat)
Kristoffer har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 5 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
29.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.04.2020 - 01.10.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.04.2020 - 01.10.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Kristoffer Lauge Jørgensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i HLJ HOLDING ApS der præsenterede et overskud på 833' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i HLJ HOLDING ApS der præsenterede et underskud på 2.413' DKK.
Kristoffer har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 5 måneder fra 2020 til i dag hos HLJ HOLDING ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 833' DKK (HLJ HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.614' DKK (HLJ HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.869' DKK (CAMSAC A/S (Nu: CamSac-Lauge Seafood A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Kristoffer' netværk er Henrik Lauge Jørgensen.