Nicholas Marcus Clausen
Erhvervsaktiv siden: | 27. apr. 2020 (4 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Prolife I/S (Ejer) |
Største egenkapital: | 60' DKK Nordcorp ApS (2021) |
Største gæld: | 133' DKK Nordcorp ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Nordcorp ApS (1 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2020 ved Prolife I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Adrian Bulat at Nicholas Marcus Clausen stiftede Prolife I/S den dag i april 2020. Rollen som Ejer og Stifter bestred Nicholas i 1 år 2 måneder, før stoppet den 30. juni 2021.
Virksomheden opererede indenfor forhandlere af sports- og campingudstyr. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2021 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Ai Konsulenterne I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (9)
-
Netvogter (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 22.08.2023
Registreringsdato: 22.08.2023 -
Ai Konsulenterne I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 31.05.2023
Registreringsdato: 31.05.2023 -
Netvogter (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 25.04.2023
Registreringsdato: 25.04.2023
Blå bog (fortsat)
Nicholas har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 1 måned.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
31.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
25.04.2023 - 22.08.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
09.06.2021 - 06.01.2023
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
27.04.2020 - 30.06.2021
Ejerandel: 50%
En af de forbindelser som går igen i Nicholas' netværk er Nikolaj Storm Rasmussen.