Pernille Henriette Vastrup
Erhvervsaktiv siden: | 20. apr. 2020 (4 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | SAMPENSION KP DANMARK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.718.552' DKK ATP PRIVATE EQUITY PARTNERS V K/S (2021) |
Største underskud: | -1.089.000' DKK ATP EJENDOMME A/S (2023) |
Største egenkapital: | 20.597.000' DKK FINANSIEL STABILITET (2015) |
Største gæld: | 2.982.000' DKK ATP EJENDOMME A/S (2023) |
Flest årsværk: | 124 årsværk hos ATP EJENDOMME A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SAMPENSION KP DANMARK A/S (2 år 10 måneder) |
Pernille Henriette Vastrup har gået på Aarhus University i perioden 1993-99, London Business School i 2017. Pernille fik kompetencer indenfor Statistics and economics, General Management, Leadership & Business Transformation de tidligere nævnte steder.
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2020 ved SAMPENSION KP DANMARK A/S som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Pernille Henriette Vastrup i 2 år 10 måneder, før fratrædelsen den 28. februar 2023.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig aktiv men har pt. ikke aflagt sit første regnskab.
Bestyrelsesposter (11)
-
Private Equity Advisors AIFM A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.06.2023 -
ATP Private Equity Partners IX K/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.07.2024 -
KAPITALFORENINGEN ATP INVEST
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.04.2023 -
ATP Private Equity Partners VIII K/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.04.2023 -
ATP PRIVATE EQUITY PARTNERS V K/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.04.2023 -
ATP Private Equity Partners VII K/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.04.2023 -
ATP EJENDOMME A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.04.2023 -
ATP PRIVATE EQUITY PARTNERS IV K/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.04.2023 -
ATP PRIVATE EQUITY K/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.04.2023 -
ATP REAL ESTATE PARTNERS I K/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.04.2023 -
ATP Private Equity Partners VI K/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.04.2023
Tidslinje (21)
-
ATP Private Equity Partners IX K/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.07.2024
Registreringsdato: 03.07.2024 -
FINANSIEL STABILITET
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2023
Registreringsdato: 30.06.2023 -
Private Equity Advisors AIFM A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.06.2023
Registreringsdato: 29.06.2023
Blå bog (fortsat)
Pernille har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. I en karriere som har varet i mere end 4 år 4 måneder, har Pernille bla. Arbejdet indenfor felter som Risk Management, Credit Risk, Basel II, Banking og Risk Modeling.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
03.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Pernille Henriette Vastrup har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved ATP Private Equity Partners VI K/S der præsenterede et overskud på 630.495' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved ATP EJENDOMME A/S der præsenterede et underskud på 1.089.000' DKK.
Pernille har i alt siddet i bestyrelsen hos 15 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 11 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 10 måneder fra 2020 til 2023 hos SAMPENSION KP DANMARK A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 630.495' DKK (ATP Private Equity Partners VI K/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.089.000' DKK (ATP EJENDOMME A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 14.441.000' DKK (ATP EJENDOMME A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 234' DKK (KOMPLEMENTAREJENDOMSSELSKABET SORTE HEST ApS).
En af de forbindelser som går igen i Pernille' netværk er Mikkel Svenstrup.