Juris Jevdokimovs
Erhvervsaktiv siden: | 2. mar. 2020 (4 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | JJ Detailing (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af JJ Detailing I/S (2 år 11 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2020 hos JJ Detailing med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Juris Jevdokimovs der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Juris i 9 måneder, før stoppet d. 31. december 2020.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen andre personlige serviceydelser i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2020 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JJ Detailing ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
JJ Detailing ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.07.2023
Tidslinje (6)
-
JJ Detailing I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
JJ Detailing ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.07.2023
Registreringsdato: 02.07.2023 -
JJ Detailing ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.07.2023
Registreringsdato: 02.07.2023
Blå bog (fortsat)
Juris har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 7 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
02.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.01.2021 - 31.12.2023
Ejerandel: 51% -
Stifter og Ejer
02.03.2020 - 31.12.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Juris' netværk er Miks Volf.