Viktor Gyberg
Erhvervsaktiv siden: | 17. apr. 2020 (4 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Gybergs Ejendomsrenovering ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.338' DKK BJERRE EL ApS (2021-22) |
Største underskud: | -254' DKK Gybergs Ejendomsrenovering ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 2.251' DKK BJERRE EL ApS (2013-14) |
Største gæld: | 1.908' DKK BJERRE EL ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos BJERRE EL ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af Gybergs Ejendomsrenovering ApS (4 år 2 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 2020 hos Gybergs Ejendomsrenovering ApS i hvervet som Ejer, Bestyrelsesmedlem og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Rasmus Linnet Gyberg, Frederik Gyberg at Viktor Gyberg stiftede Gybergs Ejendomsrenovering ApS den dag i april 2020. Titlen som Ejer, Bestyrelsesmedlem og Stifter havde Viktor i 4 år 2 måneder, inden stoppet den 28. juni 2024.
Virksomheden specialiserede sig indenfor gennemførelse af byggeprojekter. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2020-21 viste et overskud på 241' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 28. juni 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Viktor Gyberg Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
BJERRE EL ApS
Via Viktor Gyberg Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Viktor Gyberg Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.11.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Gybergs Ejendomsrenovering ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 28.06.2024
Registreringsdato: 28.06.2024 -
Gybergs Ejendomsrenovering ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.06.2024
Registreringsdato: 28.06.2024 -
Gybergs Ejendomsrenovering II A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.03.2023
Registreringsdato: 16.03.2023
Blå bog (fortsat)
Viktor har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 5 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
08.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
17.04.2020 - 28.06.2024
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
01.01.2022 - 14.11.2023
Reel ejer
15.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
28.02.2022 - 16.03.2023
Ejerandel: 26,66%
Viktor Gyberg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Viktor Gyberg Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 514' DKK. Gennem sit holdingselskab Viktor Gyberg Holding ApS har Viktor dermed også andele i BJERRE EL ApS (66.66-89.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Viktor Gyberg, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Viktor Gyberg Holding ApS landede et overskud på 308' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Gybergs Ejendomsrenovering ApS landede et underskud på 254' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 1.009' DKK (BJERRE EL ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 254' DKK (Gybergs Ejendomsrenovering ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.035' DKK (BJERRE EL ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -86' DKK (Gybergs Ejendomsrenovering ApS).
En af de forbindelser som går igen i Viktor' netværk er Rasmus Linnet Gyberg.