Jesper Bihlet
Erhvervsaktiv siden: | 31. mar. 2020 (4 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Njord Invest ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 4.161' DKK Njord Chart ApS (2021-22) |
Største underskud: | -270' DKK JMBS Holding ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 2.876' DKK Njord Chart ApS (2020-21) |
Største gæld: | 5.421' DKK JMBS Holding ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Njord Chart ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af JMBS Holding ApS (4 år 5 måneder) |
Karrieren som leder startede i 2020 hos Njord Invest ApS i rollen som Reel ejer og Direktør. Denne rolle bestred Jesper Bihlet i 1 år 8 måneder, før stoppet d. 15. december 2021.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et overskud på 1.515' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Njord Chart ApS
Ejerandel: 100% -
JMBS Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Njord Invest ApS
Via JMBS Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Njord Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.03.2020 -
Njord Chart ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.03.2020 -
JMBS Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.03.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Njord Chart ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.12.2021
Registreringsdato: 25.12.2021 -
JMBS Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.03.2020
Registreringsdato: 31.03.2020 -
JMBS Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 31.03.2020
Registreringsdato: 31.03.2020
Blå bog (fortsat)
Jesper har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 6 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
31.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
31.03.2020 - 24.12.2021
Direktør
31.03.2020 - Stadig aktiv
Ejer
25.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
31.03.2020 - 15.12.2021
Direktør
31.03.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
16.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Jesper Bihlet er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JMBS Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.256' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Njord Invest ApS (100%), som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for Jesper Bihlet, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Njord Chart ApS kunne fremvise et overskud på 4.161' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor JMBS Holding ApS kunne fremvise et underskud på 270' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 2.008' DKK (Njord Chart ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 270' DKK (JMBS Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 2.508' DKK (Njord Chart ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.256' DKK (JMBS Holding ApS).