Carl Fredrik Haglund
Erhvervsaktiv siden: | 25. feb. 2020 (4 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | TIBNOR A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 232.158' DKK TIBNOR A/S (2021) |
Største underskud: | -46.545' DKK TIBNOR A/S (2023) |
Største egenkapital: | 363.671' DKK TIBNOR A/S (2022) |
Største gæld: | 806.686' DKK TIBNOR A/S (2022) |
Flest årsværk: | 122 årsværk hos TIBNOR A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af TIBNOR A/S (3 år 4 måneder) |
Det begyndte den dag i 2020 ved TIBNOR A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Carl Fredrik Haglund i 3 år 4 måneder, før fratrædelsen den 2. juli 2023.
Nu opererer virksomheden indenfor engroshandel med metaller og metalmalme. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et underskud på 46.545' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
TIBNOR A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.07.2023
Tidslinje (5)
-
TIBNOR A/S
Fratrådt som direktørDato: 03.07.2023
Registreringsdato: 03.07.2023 -
TIBNOR A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.07.2023
Registreringsdato: 03.07.2023 -
TIBNOR A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.07.2023
Registreringsdato: 02.07.2023
Blå bog (fortsat)
Carl Fredrik Haglund har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved TIBNOR A/S der præsenterede et overskud på 232.158' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved TIBNOR A/S der præsenterede et underskud på 46.545' DKK.
Carl har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 4 måneder fra 2020 til 2023 hos TIBNOR A/S.
En af de forbindelser som går igen i Carl' netværk er Emma Bodel Marie Eriksson.