Kweku Fua Nipah
Erhvervsaktiv: | 27. mar. 2020 - 6. aug. 2024 |
Karrieren startede hos: | MANN+HUMMEL VOKES AIR A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.933' DKK MANN+HUMMEL VOKES AIR A/S (2020) |
Største underskud: | -70' DKK MANN+HUMMEL VOKES AIR A/S (2015) |
Største egenkapital: | 13.669' DKK MANN+HUMMEL VOKES AIR A/S (2023) |
Største gæld: | 8.365' DKK MANN+HUMMEL VOKES AIR A/S (2023) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos MANN+HUMMEL VOKES AIR A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MANN+HUMMEL VOKES AIR A/S (4 år 4 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Kweku Fua Nipah. Sidst Kweku var registreret som erhvervsdrivende i E & S's arkiver var tilbage i 2020 ved MANN+HUMMEL VOKES AIR A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Kweku Fua Nipah i 4 år 4 måneder, før stoppet den 6. august 2024.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 218' DKK.
Tidslinje (2)
-
MANN+HUMMEL VOKES AIR A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.08.2024
Registreringsdato: 06.08.2024 -
MANN+HUMMEL VOKES AIR A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.03.2020
Registreringsdato: 27.03.2020