Brian Bonde Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 25. mar. 2020 (4 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | BARS Trading ApS (Ejer) |
Største overskud: | 7.641' DKK ONE PINT A/S (2016-17) |
Største underskud: | -4.258' DKK ONE PINT A/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 5.178' DKK ONE PINT A/S (2017-18) |
Største gæld: | 22.466' DKK ONE PINT A/S (2021) |
Flest årsværk: | 28 årsværk hos ONE PINT A/S (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af BARS Trading ApS (4 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2020 ved BARS Trading ApS i hvervet som Ejer, Direktør og Stifter. Det var sammen med kollegaen Morten Reedtz Svane at Brian Bonde Andersen stiftede BARS Trading ApS den dag i marts 2020. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter har Brian nu besiddet i 4 år 5 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen detailhandel med dagligvarer via internet. Her 4 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab fra 2023 viste et underskud på 174' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BARS Trading ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
BARS Trading ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.03.2020
Repræsentant (1)
-
FDF Gug
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 19.06.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
Seiers Scandinavian Bitters ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.02.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (6)
-
FDF Gug
Tilknyttet som repræsentantDato: 19.06.2024
Registreringsdato: 19.06.2024 -
ONE PINT A/S
Fratrådt som direktørDato: 31.05.2022
Registreringsdato: 31.05.2022 -
Seiers Scandinavian Craft Bitters ApS (Nu: Seiers Scandinavian Bitters ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.02.2021
Registreringsdato: 18.02.2021
Blå bog (fortsat)
Brian har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 5 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
19.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
25.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
02.06.2020 - 31.05.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor ONE PINT A/S landede et overskud på 345' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor ONE PINT A/S landede et underskud på 4.258' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.393' DKK (ONE PINT A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -49' DKK (BARS Trading ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -4.443' DKK (ONE PINT A/S).
En af de forbindelser som går igen i Brian' netværk er Claus Seier Carstensen.