Bente Lund Stilling
Erhvervsaktiv siden: | 13. mar. 2020 (4 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Pitznerbyggesagkyndig.eu ApS (Direktør) |
Største overskud: | 35' DKK Pitznerbyggesagkyndig.eu ApS (2023) |
Største underskud: | -350' DKK Pitznerbyggesagkyndig.eu ApS (2015) |
Største egenkapital: | 116' DKK Pitznerbyggesagkyndig.eu ApS (2014) |
Største gæld: | 632' DKK Pitznerbyggesagkyndig.eu ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af Pitznerbyggesagkyndig.eu ApS (9 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2020 i Pitznerbyggesagkyndig.eu ApS i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Bente Lund Stilling i 9 måneder, inden stoppet d. 9. januar 2021.
Virksomhedens branche var dengang indenfor rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2023 viste et overskud på 35' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 28. september 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
L & L Nips
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
L & L Nips (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 20.06.2024
Registreringsdato: 20.06.2024 -
Pitznerbyggesagkyndig.eu ApS
Fratrådt som direktørDato: 09.01.2021
Registreringsdato: 09.01.2021 -
Pitznerbyggesagkyndig.eu ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.03.2020
Registreringsdato: 13.03.2020
Blå bog (fortsat)
Bente har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 1 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
20.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
13.03.2020 - 09.01.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Pitznerbyggesagkyndig.eu ApS landede et underskud på 279' DKK.