Anette Holse
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2019 (5 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Børnehytten Kettinge Gl. Savværk (Reel ejer) |
Største overskud: | 10' DKK Ejendommen Grønnegadevej 4 ApS (2022) |
Største underskud: | -12' DKK Ejendommen Grønnegadevej 4 ApS (2020) |
Største egenkapital: | 1.008' DKK Ejendommen Grønnegadevej 4 ApS (2023) |
Største gæld: | 1.011' DKK Ejendommen Grønnegadevej 4 ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Børnehytten Kettinge Gl. Savværk (5 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2019 i Børnehytten Kettinge Gl. Savværk i hvervet som Reel ejer. Denne rolle har Anette Holse nu besiddet i 5 år 6 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor børnehaver. Virksomheden er stadig aktiv men har indtil nu ikke aflagt sit første årsregnskab.
Repræsentant (1)
-
Trailstars Falster
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 11.03.2024
Bestyrelsesposter (2)
-
Ejendommen Grønnegadevej 4 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.05.2023 -
KETTINGE GL. SAVVÆRK F.M.B.A.
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.04.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Trailstars Falster
Tilknyttet som repræsentantDato: 11.03.2024
Registreringsdato: 11.03.2024 -
Foreningen Nysted Middelaldermarked
Fratrådt som repræsentantDato: 14.11.2023
Registreringsdato: 14.11.2023 -
Foreningen Nysted Middelaldermarked
Tilknyttet som repræsentantDato: 21.06.2023
Registreringsdato: 21.06.2023
Blå bog (fortsat)
Anette har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
11.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Repræsentant
21.06.2023 - 14.11.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Anette Holse har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i Ejendommen Grønnegadevej 4 ApS der præsenterede et overskud på 2' DKK.
Anette har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 5 måneder fra 2021 til i dag hos KETTINGE GL. SAVVÆRK F.M.B.A..
En af de forbindelser som går igen i Anette' netværk er Bo Dvinge Rasmussen.