Henrik Karl Hierl
Erhvervsaktiv: | 3. mar. 2020 - 11. sep. 2024 |
Karrieren startede hos: | Majlund & Hierl Food ApS (Direktør) |
Største overskud: | 20' DKK Majlund & Hierl Food ApS (2020) |
Største underskud: | -67' DKK Majlund & Hierl Food ApS (2021) |
Største egenkapital: | 64' DKK Majlund & Hierl Food ApS (2020) |
Største gæld: | 165' DKK Majlund & Hierl Food ApS (2021) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Majlund & Hierl Food ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af Majlund & Hierl Food ApS (4 år 6 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Henrik Karl Hierl. Sidst Henrik var registreret som erhvervsdrivende i E & S's arkiver var tilbage i 2020 ved Majlund & Hierl Food ApS med titlen som Direktør, Ejer og Stifter. Det er lige præcis 2 år 3 måneder siden. Virksomheden blev kun stiftet af Henrik Karl Hierl der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Direktør, Ejer og Stifter bestred Henrik i 2 år 3 måneder, før stoppet den 19. juni 2022.
Virksomheden opererede indenfor event catering. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab fra 2020 kunne vise et overskud på 20' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 11. september 2024.
Tidslinje (5)
-
Majlund & Hierl Food ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 11.09.2024
Registreringsdato: 11.09.2024 -
Dato: 07.08.2024
Registreringsdato: 07.08.2024 -
Majlund & Hierl Food ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.06.2022
Registreringsdato: 19.06.2022
Navnehistorik (2)
-
07.08.2024 - Aktiv
-
Ukendt - 06.08.2024
Blå bog (fortsat)
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Majlund & Hierl Food ApS kunne offentliggøre et overskud på 20' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Majlund & Hierl Food ApS kunne offentliggøre et underskud på 67' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Thomas Majlund.