Martin Drud Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 5. mar. 2020 (4 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | M. Drud Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 91' DKK Cloud Capital Holding ApS (2021) |
Største underskud: | -6.734' DKK Cloud Agility A/S (Nu: Evidi A/S) (2021) |
Største egenkapital: | 13' DKK M. Drud Holding ApS (2020) |
Største gæld: | 25.834' DKK Cloud Agility A/S (Nu: Evidi A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 28 årsværk hos Cloud Agility A/S (Nu: Evidi A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af M. Drud Holding ApS (4 år 6 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 2020 hos M. Drud Holding ApS i hvervet som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Martin Drud Nielsen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Martin nu besiddet i 4 år 6 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 4 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2023 viste et overskud på 6' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
M. Drud Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Cloud Capital Holding ApS
Via M. Drud Holding ApS -
Evidi A/S
Via Cloud Capital Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Cloud Capital Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.03.2020 -
M. Drud Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.03.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
Evidi A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.10.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
Cloud Agility A/S (Nu: Evidi A/S)
Fratrådt som direktørDato: 23.05.2023
Registreringsdato: 23.05.2023 -
Cloud Agility A/S (Nu: Evidi A/S)
Tilknyttet som direktørDato: 27.10.2021
Registreringsdato: 27.10.2021 -
Cloud Agility A/S (Nu: Evidi A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.10.2021
Registreringsdato: 27.10.2021
Blå bog (fortsat)
Martin har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 6 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
05.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
10.03.2020 - 31.05.2020
Reel ejer
10.03.2020 - 17.06.2020
Direktør
01.06.2020 - 02.09.2021
Reel ejer
18.06.2020 - 18.06.2020
Bestyrelsesmedlem
02.09.2021 - 26.10.2021
Direktør
27.10.2021 - 23.05.2023
Bestyrelsesmedlem
27.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Reel ejer
08.03.2020 - 22.06.2020
Direktør
08.03.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
23.06.2020 - 20.03.2022
Reel ejer
21.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Martin Drud Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn M. Drud Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -13' DKK. Gennem sit holdingselskab M. Drud Holding ApS har Martin dermed også andele i Cloud Capital Holding ApS (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Martin Drud Nielsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Cloud Capital Holding ApS landede et overskud på 91' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Cloud Agility A/S (Nu: Evidi A/S) landede et underskud på 6.734' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 6' DKK (M. Drud Holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4.143' DKK (Cloud Agility A/S (Nu: Evidi A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -13' DKK (M. Drud Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -15.772' DKK (Cloud Agility A/S (Nu: Evidi A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Jørgen Peter Rasmussen.