Mike Winther
Erhvervsaktiv siden: | 28. jan. 2021 (3 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Casa De Tapas ApS (Reel ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Casa De Tapas ApS (2 år) |
Det hele startede for alvor en dag i 2021 hos Casa De Tapas ApS med titlen som Ejer, Stifter og Direktør. Det var sammen med business-partneren Tildig.com IVS at Mike Winther stiftede Casa De Tapas ApS den dag i januar 2021. Titlen som Ejer, Stifter og Direktør bestred Mike i 2 år, før stoppet d. 14. februar 2023.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen restauranter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2023 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 14. februar 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Winthers økokøkken
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
Winthers økokøkken (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 05.12.2023
Registreringsdato: 05.12.2023 -
Casa De Tapas ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 14.02.2023
Registreringsdato: 14.02.2023 -
Casa De Tapas ApS
Fratrådt som direktørDato: 14.02.2023
Registreringsdato: 14.02.2023
Blå bog (fortsat)
Mike har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 2 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
05.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
28.01.2021 - 14.02.2023
Ejerandel: 50-66.65%