Dennis Hougaard Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 18. feb. 2020 (4 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Jatob Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.947' DKK Jatob Holding ApS (2022) |
Største underskud: | -137' DKK Jatob Holding ApS (2020) |
Største egenkapital: | 39.992' DKK Jatob Holding ApS (2016) |
Største gæld: | 1.090' DKK Jatob Holding ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Jatob Holding ApS (4 år 7 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 2020 ved Jatob Holding ApS som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Dennis Hougaard Rasmussen købte en andel af virksomheden den 18. februar 2020 og fik en andel på 5-9.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Dennis af: Allan Daugaard Rasmussen, Orla Daugaard Rasmussen, Jan Daugaard Rasmussen og 3 andre personer. Rollen som Ejer og Bestyrelsesmedlem har Dennis nu besiddet i 2 år 6 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her 2 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsrapport fra 2023 kunne fremvise et underskud på 56' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Jatob Holding ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
Dennis H. Rasmussen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
JATOB ApS
Via Jatob Holding ApS -
Jatob Frederikshavn ApS
Via Jatob Holding ApS -
Jatob Nedbrydning ApS
Via Jatob Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Dennis H. Rasmussen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.01.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
Jatob Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.02.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
Jatob 2023 Holding ApS (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 04.01.2024
Registreringsdato: 04.01.2024 -
Dennis H. Rasmussen Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.01.2024
Registreringsdato: 04.01.2024 -
Jatob 2023 Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 04.01.2024
Registreringsdato: 04.01.2024
Blå bog (fortsat)
Dennis har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 7 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
04.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
21.12.2023 - 04.01.2024
Ejerandel: 17,74% -
Ejer
18.02.2020 - 14.09.2022
Bestyrelsesmedlem
18.02.2020 - Stadig aktiv
Ejer
15.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99%
Dennis Hougaard Rasmussen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Dennis H. Rasmussen Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 5.765' DKK. Igennem sit holdingselskab Dennis H. Rasmussen Holding ApS har Dennis dermed også ejerandele i og .
Du kan også se koncerndiagram for Dennis Hougaard Rasmussen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Jatob Holding ApS fremviste et overskud på 1.947' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Jatob Holding ApS fremviste et underskud på 137' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 56' DKK (Jatob Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 39.246' DKK (Jatob Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 5.765' DKK (Dennis H. Rasmussen Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Dennis' netværk er Orla Daugaard Rasmussen.