Mathias Valentin Priess
Erhvervsaktiv: | 11. feb. 2020 - 20. sep. 2022 |
Karrieren startede hos: | Priess-Print (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 40' DKK DM NORDIC ApS (2022) |
Største gæld: | 0' DKK DM NORDIC ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Priess-Print (4 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2020 hos Priess-Print i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Mathias Valentin Priess og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Mathias nu besiddet i 4 år 7 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor anden forretningsservice i.a.n..
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Priess-Print
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (7)
-
DM NORDIC ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 04.10.2024
Registreringsdato: 04.10.2024 -
DM NORDIC ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.08.2024
Registreringsdato: 19.08.2024 -
Questline Studio I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 20.09.2022
Registreringsdato: 20.09.2022
Blå bog (fortsat)
Mathias har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 7 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
11.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
11.05.2022 - 04.10.2024
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.06.2021 - 20.09.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Mathias' netværk er Daniel Hoffmann Rosenlund.