Allan Hjort
Erhvervsaktiv siden: | 5. feb. 2020 (4 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Valmuevej 10, Kaas ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 448' DKK JYSK TRAFIKSKOLE A/S (Nu: Valmuevej 10, Kaas ApS) (2019) |
Største underskud: | -843' DKK JYSK TRAFIKSKOLE A/S (Nu: Valmuevej 10, Kaas ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 2.236' DKK JYSK TRAFIKSKOLE A/S (Nu: Valmuevej 10, Kaas ApS) (2019) |
Største gæld: | 2.140' DKK JYSK TRAFIKSKOLE A/S (Nu: Valmuevej 10, Kaas ApS) (2015) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos JYSK TRAFIKSKOLE A/S (Nu: Valmuevej 10, Kaas ApS) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af Allan Hjort Holding ApS (3 år 4 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 2020 ved Valmuevej 10, Kaas ApS (tidligere JYSK TRAFIKSKOLE A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Allan Hjort i 1 år 1 måned, før stoppet den 30. marts 2021.
I dag arbejder virksomheden med autoreparationsværksteder mv.. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et underskud på 167' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Allan Hjort Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
1Gear ApS
Via Allan Hjort Holding ApS
Direktørposter (2)
-
1Gear ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.05.2021 -
Allan Hjort Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.05.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Hjort-KS (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022 -
Allan Hjort Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.05.2021
Registreringsdato: 21.05.2021 -
Allan Hjort Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.05.2021
Registreringsdato: 21.05.2021
Blå bog (fortsat)
Allan har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 7 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
21.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
21.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
04.01.2021 - 31.12.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
05.02.2020 - 30.03.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Allan Hjort er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Allan Hjort Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -6' DKK. Igennem holdingselskabet Allan Hjort Holding ApS har Allan derfor også ejerandele i 1Gear ApS (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Allan Hjort, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor 1Gear ApS kunne offentliggøre et overskud på 225' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor 1Gear ApS kunne offentliggøre et underskud på 127' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 225' DKK (1Gear ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 167' DKK (JYSK TRAFIKSKOLE A/S (Nu: Valmuevej 10, Kaas ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 371' DKK (JYSK TRAFIKSKOLE A/S (Nu: Valmuevej 10, Kaas ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -6' DKK (Allan Hjort Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Allan' netværk er Morten Jørsfeldt.