Anker Bach Ryhl
Erhvervsaktiv siden: | 27. jan. 2020 (4 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Queue (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -1.212' DKK OWND ApS (2023) |
Største egenkapital: | 4.936' DKK OWND ApS (2022) |
Største gæld: | 131' DKK OWND ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af OWND ApS (3 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2020 i Queue med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Anker Bach Ryhl der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Anker i 1 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 30. juli 2021.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen anden udgivelse af software. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2021 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. juli 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AnkersWay Ventures ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
AnkersWay Ventures ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.06.2022 -
OWND ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.09.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
OWND ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.08.2024
Tidslinje (8)
-
OWND ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.08.2024
Registreringsdato: 07.08.2024 -
Queue ApS (Nu: OWND ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 29.08.2022
Registreringsdato: 29.08.2022 -
AnkersWay Ventures ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.06.2022
Registreringsdato: 15.06.2022
Blå bog (fortsat)
Anker har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 7 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
15.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
21.09.2020 - 29.08.2022
Direktør og Reel ejer
21.09.2020 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
07.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 36,71% -
Stifter og Ejer
27.01.2020 - 30.07.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Anker Bach Ryhl er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AnkersWay Ventures ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 39' DKK. Igennem holdingselskabet AnkersWay Ventures ApS har Anker derfor også ejerandele i & .
Du kan også se koncerndiagram for Anker Bach Ryhl, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor OWND ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.212' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.212' DKK (OWND ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.731' DKK (OWND ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 39' DKK (AnkersWay Ventures ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anker' netværk er Mads Lunau Liechti.