Ercan Onaran
Erhvervsaktiv siden: | 26. jan. 2020 (4 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | EO Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 250' DKK EO Holding ApS (2020) |
Største underskud: | -25' DKK AUM ApS (2020) |
Største egenkapital: | 419' DKK EO Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 47' DKK EO Holding ApS (2021) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos EO Holding ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af EO Holding ApS (4 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2020 i EO Holding ApS i hvervet som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Ercan Onaran og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Ejer, Direktør og Stifter har Ercan nu besiddet i 4 år 7 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen agenturhandel med blandet sortiment. Her mere end 4 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 40' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EO Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
EO Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.01.2020
Tidslinje (4)
-
AUM ApS
Fratrådt som direktørDato: 13.07.2021
Registreringsdato: 13.07.2021 -
AUM ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.01.2020
Registreringsdato: 27.01.2020 -
EO Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 26.01.2020
Registreringsdato: 26.01.2020
Blå bog (fortsat)
Ercan har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
26.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
27.01.2020 - 13.07.2021
Reel ejer
29.06.2020 - 13.07.2021
Ejerandel: 50%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor EO Holding ApS landede et overskud på 250' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor AUM ApS landede et underskud på 25' DKK.