Jesper Bossel Holst Thorsson
Erhvervsaktiv siden: | 7. okt. 2019 (4 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Dansk Selskab for Almen Medicin (Reel ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Læge Jesper Bossel Holst Thorsson (4 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2019 hos Dansk Selskab for Almen Medicin som Reel ejer. Denne rolle havde Jesper Bossel Holst Thorsson i 1 år 11 måneder, inden stoppet den 2. oktober 2021.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen faglige sammenslutninger. Virksomheden er stadig aktiv men har endnu ikke aflagt sit første årsregnskab.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Læge Jesper Bossel Holst Thorsson
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Thorslundgård I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (2)
-
Thorslundgård I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 15.09.2024
Registreringsdato: 15.09.2024 -
Læge Jesper Bossel Holst Christensen (Nu: Læge Jesper Bossel Holst Thorsson) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 07.04.2020
Registreringsdato: 07.04.2020
Blå bog (fortsat)
Jesper har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 11 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
15.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
07.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
07.10.2019 - 02.10.2021
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
07.10.2019 - 02.10.2021
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Mathias Axel Bossel Magnussen Thorsson.