Prasanath Raguleswaran
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2020 (4 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Acotio Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 219' DKK Acotio A/S (Nu: Nomia Fredericia & Aarhus A/S) (2020-21) |
Største underskud: | -444' DKK Acotio A/S (Nu: Nomia Fredericia & Aarhus A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 708' DKK Acotio A/S (Nu: Nomia Fredericia & Aarhus A/S) (2022) |
Største gæld: | 493' DKK Acotio A/S (Nu: Nomia Fredericia & Aarhus A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos Acotio A/S (Nu: Nomia Fredericia & Aarhus A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Nomia Fredericia & Aarhus A/S (3 år 10 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2020 hos Acotio Holding ApS (tidligere Acotio ApS) med titlen som Ejer, Direktør og Stifter. Det var sammen med business-partnerne Vinoth Sripathy, Nawar Adel Kenk Hanna at Prasanath Raguleswaran stiftede Acotio Holding ApS den dag i januar 2020. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Prasanath nu bestreddet i 9 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Acotio Holding ApS
Ejerandel: 15-19.99% -
Datadein Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Nomia Fredericia & Aarhus A/S
Via Acotio Holding ApS -
Datadein ApS
Via Datadein Holding ApS
Bestyrelsesposter (1)
-
Nomia Fredericia & Aarhus A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.11.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
Acotio Holding ApS (15-19.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.04.2024
Registreringsdato: 29.04.2024 -
Datadein Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.04.2024
Registreringsdato: 29.04.2024 -
Acotio ApS (Nu: Acotio Holding ApS) (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 28.04.2024
Registreringsdato: 28.04.2024
Blå bog (fortsat)
Prasanath har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
16.08.2021 - 28.04.2024
Reel ejer
29.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 55% -
Stifter og Ejer
12.08.2021 - 28.04.2024
Ejer
29.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Ejer
01.01.2020 - 12.10.2020
Direktør
01.01.2020 - 13.10.2020
Reel ejer
01.01.2020 - 29.04.2021
Ejer
13.10.2020 - 28.04.2024
Reel ejer
30.04.2021 - 28.04.2024
Ejer
29.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15% -
Reel ejer
22.02.2021 - 16.08.2021
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
23.11.2020 - 16.08.2021
Bestyrelsesmedlem
23.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Prasanath Raguleswaran er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Acotio Holding ApS (ejer pt. 15%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 126' DKK. Igennem holdingselskabet Acotio Holding ApS har Prasanath derfor også ejerandele i Nomia Fredericia & Aarhus A/S (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Prasanath Raguleswaran, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Acotio ApS (Nu: Acotio Holding ApS) kunne offentliggøre et overskud på 134' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Acotio ApS (Nu: Acotio Holding ApS) kunne offentliggøre et underskud på 9' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 444' DKK (Acotio A/S (Nu: Nomia Fredericia & Aarhus A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 390' DKK (Acotio A/S (Nu: Nomia Fredericia & Aarhus A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 20' DKK (Datadein ApS).
En af de forbindelser som går igen i Prasanath' netværk er Nawar Adel Kenk Hanna.