Tommy Due Høy
Erhvervsaktiv siden: | 10. jan. 2020 (4 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Selskabet af 12. september 2022 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.501' DKK GRUNDFOS BIOBOOSTER A/S (Nu: Selskabet af 12. september 2022 A/S) (2020) |
Største underskud: | -57.039' DKK GRUNDFOS BIOBOOSTER A/S (Nu: Selskabet af 12. september 2022 A/S) (2019) |
Største egenkapital: | 49.918' DKK GRUNDFOS BIOBOOSTER A/S (Nu: Selskabet af 12. september 2022 A/S) (2014) |
Største gæld: | 16.553' DKK GRUNDFOS BIOBOOSTER A/S (Nu: Selskabet af 12. september 2022 A/S) (2016) |
Flest årsværk: | 27 årsværk hos GRUNDFOS BIOBOOSTER A/S (Nu: Selskabet af 12. september 2022 A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af TH Holding af 2021 ApS (2 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2020 ved Selskabet af 12. september 2022 A/S (tidligere GRUNDFOS BIOBOOSTER A/S) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Tommy Due Høy i 2 år 8 måneder, før fratrædelsen den 12. september 2022.
Dengang var virksomhedens branche indenfor forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2020 kunne fremvise et overskud på 4.501' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 21. december 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TH Holding af 2021 ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Høy Invest af 2021 ApS
Via TH Holding af 2021 ApS -
Aller Slagelse Holding ApS
Via Høy Invest af 2021 ApS -
Projektselskabet Holbækvej 45 ApS
Via Aller Slagelse Holding ApS
Direktørposter (2)
-
TH Holding af 2021 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.10.2021 -
Høy Invest af 2021 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.10.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
GRUNDFOS BIOBOOSTER A/S (Nu: Selskabet af 12. september 2022 A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.09.2022
Registreringsdato: 12.09.2022 -
TH Holding af 2021 ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.10.2021
Registreringsdato: 27.10.2021 -
Høy Invest af 2021 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.10.2021
Registreringsdato: 27.10.2021
Blå bog (fortsat)
Tommy har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 8 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
27.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
27.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 75,5% -
Bestyrelsesmedlem
10.01.2020 - 12.09.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Tommy Due Høy er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TH Holding af 2021 ApS (ejer lige nu 75,5%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -7' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Høy Invest af 2021 ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Tommy Due Høy, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023-24 hvor Høy Invest af 2021 ApS fremviste et underskud på 431' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Tommy' netværk er Johnny Chopart Vestergaard Høy.