Frederik Christian Mørkeberg Frøsig
Erhvervsaktiv siden: | 19. dec. 2019 (4 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kram & Klenodier (Ejer) |
Største overskud: | 7.587' DKK Kram & Klenodier ApS (2023) |
Største underskud: | -14' DKK Frogstar Holding ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 5.766' DKK Kram & Klenodier ApS (2023) |
Største gæld: | 2.472' DKK Kram & Klenodier ApS (2023) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Kram & Klenodier ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kram & Klenodier (3 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2019 hos Kram & Klenodier i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Frederik Christian Mørkeberg Frøsig der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Frederik i 3 år 6 måneder, før stoppet d. 11. juli 2023.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen detailhandel med andre varer i.a.n. via internet. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2023 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 11. juli 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Frogstar Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Kram & Klenodier ApS
Via Frogstar Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Frogstar Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.11.2021 -
Kram & Klenodier ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.11.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Kram & Klenodier (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 11.07.2023
Registreringsdato: 11.07.2023 -
Frogstar Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 09.11.2021
Registreringsdato: 09.11.2021 -
Kram & Klenodier ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.11.2021
Registreringsdato: 09.11.2021
Blå bog (fortsat)
Frederik har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
29.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Ejer og Direktør
09.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
09.11.2021 - 04.08.2024
Direktør
09.11.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
05.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45% -
Stifter og Ejer
19.12.2019 - 11.07.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Frederik Christian Mørkeberg Frøsig er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Frogstar Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 30' DKK. Gennem holdingselskabet Frogstar Holding ApS har Frederik derfor også andele i Kram & Klenodier ApS (33.34-49.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Frederik Christian Mørkeberg Frøsig, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Kram & Klenodier ApS kunne fremvise et overskud på 7.587' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Frogstar Holding ApS kunne fremvise et underskud på 14' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 7.587' DKK (Kram & Klenodier ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.766' DKK (Kram & Klenodier ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 30' DKK (Frogstar Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Frederik' netværk er Jesper Grann Laursen.