Diana Lund Brasse
Erhvervsaktiv siden: | 28. okt. 2019 (4 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | BørneStanden ApS (Ejer) |
Største overskud: | 424' DKK THE FLYING DANE ApS (2023) |
Største underskud: | -125' DKK Børne Standen ApS (Nu: BørneStanden ApS) (2020) |
Største egenkapital: | 332' DKK THE FLYING DANE ApS (2023) |
Største gæld: | 600' DKK THE FLYING DANE ApS (2023) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Børne Standen ApS (Nu: BørneStanden ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af THE FLYING DANE ApS (2 år 4 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2019 hos BørneStanden ApS (tidligere Børne Standen ApS) i hvervet som Ejer og Direktør. Diana Lund Brasse købte sig ind i virksomheden den 28. oktober 2019 og havde en ejerandel på 33.34-49.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Diana af: Holdingselskabet af 25/1-2019 IVS og Holdingselskabet MB Investment IVS. Titlen som Ejer og Direktør har Diana nu besiddet i 1 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen detailhandel med brugte varer i forretninger. Her mere end 1 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab fra 2023 viste et overskud på 148' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
THE FLYING DANE ApS
Ejerandel: 90-99.99% -
Flying Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Flying Dane Charter ApS
Via Flying Holding ApSNyt selskab
Direktørposter (3)
-
Flying Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2024 -
THE FLYING DANE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.05.2022 -
Flying Dane Charter ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.07.2024
Tidslinje (11)
-
Flying Dane Charter ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.07.2024
Registreringsdato: 25.07.2024 -
Flying Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.02.2024
Registreringsdato: 01.02.2024 -
Flying Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.02.2024
Registreringsdato: 01.02.2024
Blå bog (fortsat)
Diana har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 11 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
25.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
20.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90% -
Ejer
28.10.2019 - 29.09.2021
Reel ejer
28.10.2019 - 29.09.2021
Ejer
30.09.2021 - 27.06.2022
Direktør
01.10.2021 - 01.07.2022
Ejerandel: 100%
Diana Lund Brasse er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Flying Holding ApS (ejer pt. 100%). Gennem sit holdingselskab Flying Holding ApS har Diana dermed også andele i Flying Dane Charter ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Diana Lund Brasse, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor THE FLYING DANE ApS landede et overskud på 424' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Børne Standen ApS (Nu: BørneStanden ApS) landede et underskud på 125' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 424' DKK (THE FLYING DANE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 332' DKK (THE FLYING DANE ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -74' DKK (Børne Standen ApS (Nu: BørneStanden ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Diana' netværk er Camilla Louise Häbel.