Lotte Kemplar
Erhvervsaktiv siden: | 18. dec. 2019 (4 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | ATP Infrastructure III GP ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 30' DKK ATP Infrastructure III GP ApS (2019) |
Største underskud: | -34.746' DKK Capio FNE ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 35.259' DKK Capio Danmark Holding II ApS (2022-23) |
Største gæld: | 34.000' DKK Capio Danmark Holding II ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Fidelis New Energy Europe ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af LotKem ApS (2 år 9 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2019 i ATP Infrastructure III GP ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Lotte Kemplar i 8 måneder, før fratrædelsen d. 14. september 2020.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2019 kunne vise et overskud på 30' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 14. september 2020.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
LotKem ApS
Ejerandel: 100% -
MagKem ApS
Ejerandel: 0% -
EmiKem ApS
Ejerandel: 0% -
GuDiCh ApS
Ejerandel: 0%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
EmiMag ApS
Via LotKem ApS
Direktørposter (5)
-
MagKem ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2021 -
LotKem ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2021 -
EmiKem ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2021 -
EmiMag ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2021 -
GuDiCh ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (41)
-
Trelleborg FNE ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.07.2024
Registreringsdato: 16.07.2024 -
Capio FNE ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.07.2024
Registreringsdato: 16.07.2024 -
Capio Danmark Holding I ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.07.2024
Registreringsdato: 16.07.2024
Blå bog (fortsat)
Lotte har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
17.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
20.12.2023 - 16.07.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
20.12.2023 - 16.07.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
20.12.2023 - 16.07.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
15.12.2022 - 16.07.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Lotte Kemplar er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• LotKem ApS (100% ejerskab), som i 2021-23 kunne fremvise en egenkapital på 56' DKK.
• GuDiCh ApS (0,25% ejerskab), som i 2021-23 kunne fremvise en egenkapital på 56' DKK.
I samme organisation finder man også holdingselskabet EmiMag ApS (41,15%), som ikke er personligt ejet.
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Lotte Kemplar, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Capio FNE ApS kunne offentliggøre et underskud på 34.746' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 34.746' DKK (Capio FNE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 35.259' DKK (Capio Danmark Holding II ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 40' DKK (Capio FNE II ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lotte' netværk er Ulrik Dan Weuder.