Christian Bøgh Jøns Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 13. dec. 2019 (4 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | TP Spiludvikling ApS (Direktør) |
Største overskud: | 309' DKK Dansk Betonundersøgelse ApS (2023) |
Største underskud: | -9' DKK CBJN Holding ApS (2023) |
Største egenkapital: | 357' DKK Dansk Betonundersøgelse ApS (2023) |
Største gæld: | 631' DKK Dansk Betonundersøgelse ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Dansk Betonundersøgelse ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af TP Spiludvikling ApS (3 år 10 måneder) |
Det startede i 2019 i TP Spiludvikling ApS i rollen som Direktør, Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartnerne Mathias Jørgensen, Anders Arleth Guldborg, Michael Strøm at Christian Bøgh Jøns Nielsen stiftede TP Spiludvikling ApS den dag i december 2019. Hvervet som Direktør, Ejer og Stifter bestred Christian i 2 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 22. august 2022.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen fremstilling af spil og legetøj. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab fra 2019-20 som viste et overskud på 17' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 16. oktober 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CBJN Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Dansk Betonundersøgelse ApS
Via CBJN Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Dansk Betonundersøgelse ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.10.2021 -
CBJN Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.10.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
TP Spiludvikling ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 16.10.2023
Registreringsdato: 16.10.2023 -
Dansk Betonundersøgelse ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 26.10.2022
Registreringsdato: 26.10.2022 -
CBJN Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 26.10.2022
Registreringsdato: 26.10.2022
Blå bog (fortsat)
Christian har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
26.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
13.12.2019 - 16.10.2023
Ejerandel: 25% -
Stifter og Ejer
06.10.2021 - 26.10.2022
Reel ejer og Direktør
06.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51%
Christian Bøgh Jøns Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CBJN Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 112' DKK. Gennem holdingselskabet CBJN Holding ApS har Christian derfor også andele i Dansk Betonundersøgelse ApS (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Christian Bøgh Jøns Nielsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Dansk Betonundersøgelse ApS kunne fremvise et overskud på 309' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor CBJN Holding ApS kunne fremvise et underskud på 9' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 309' DKK (Dansk Betonundersøgelse ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 9' DKK (CBJN Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 357' DKK (Dansk Betonundersøgelse ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 112' DKK (CBJN Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Morten Holten Petersen.