Andreas Thyrrestrup Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 6. dec. 2019 (4 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Rørvig Fisk ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 7.211' DKK AndRik Ejendomme ApS (2020) |
Største underskud: | -72' DKK AndRik Ejendomme ApS (2022) |
Største egenkapital: | 10.668' DKK AndRik Ejendomme ApS (2021) |
Største gæld: | 9.553' DKK Rørvig Fisk ApS (2021) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos AndRik Ejendomme ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af Andreas Thyrrestrup Holding ApS (4 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2019 i Rørvig Fisk ApS som Reel ejer og Direktør. Denne rolle havde Andreas Thyrrestrup Nielsen i 1 år 1 måned, inden stoppet d. 4. februar 2021.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen restauranter. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 1.269' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Andreas Thyrrestrup Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
AndRik Ejendomme ApS
Via Andreas Thyrrestrup Holding ApS -
Rørvig Fisk ApS
Via Andreas Thyrrestrup Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Rørvig Fisk ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.12.2019 -
AndRik Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.03.2024 -
Andreas Thyrrestrup Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.12.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (4)
-
AndRik Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.03.2024
Registreringsdato: 06.03.2024 -
Andreas Thyrrestrup Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.12.2019
Registreringsdato: 06.12.2019 -
Andreas Thyrrestrup Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.12.2019
Registreringsdato: 06.12.2019
Blå bog (fortsat)
Andreas har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 10 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
06.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
06.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
06.12.2019 - 04.02.2021
Direktør
06.12.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
05.02.2021 - 01.01.2023
Reel ejer
02.01.2023 - 28.01.2024
Reel ejer
29.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Andreas Thyrrestrup Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Andreas Thyrrestrup Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 707' DKK. Igennem sit holdingselskab Andreas Thyrrestrup Holding ApS har Andreas dermed også ejerandele i AndRik Ejendomme ApS (100%) & Rørvig Fisk ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Andreas Thyrrestrup Nielsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor Rørvig Fisk ApS fremviste et overskud på 2.385' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor Andreas Thyrrestrup Holding ApS fremviste et underskud på 8' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.332' DKK (AndRik Ejendomme ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.765' DKK (AndRik Ejendomme ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 707' DKK (Andreas Thyrrestrup Holding ApS).