Christopher Leth
Erhvervsaktiv siden: | 28. nov. 2019 (4 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | MC Solutions I/S (Ejer) |
Største overskud: | 459' DKK Massage Care ApS (2022-23) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 397' DKK Massage Care ApS (2022-23) |
Største gæld: | 602' DKK Massage Care ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos MyComfort ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Massage Care ApS (2 år 8 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2019 ved MC Solutions I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Mads Nielsen at Christopher Leth stiftede MC Solutions I/S den dag i november 2019. Rollen som Ejer og Stifter bestred Christopher i 2 år 1 måned, før stoppet den 17. januar 2022.
Virksomheden opererede indenfor detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2022 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 17. januar 2022.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Massage Care ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
MyComfort ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (2)
-
Massage Care ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.01.2022 -
MyComfort ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2022
Tidslinje (8)
-
Cheat and Chill I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.03.2022
Registreringsdato: 31.03.2022 -
MyComfort ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2022
Registreringsdato: 01.03.2022 -
MyComfort ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.03.2022
Registreringsdato: 01.03.2022
Blå bog (fortsat)
Christopher har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 10 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
12.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
26.10.2020 - 31.03.2022
Ejerandel: 33,3% -
Stifter og Ejer
28.11.2019 - 17.01.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Massage Care ApS kunne offentliggøre et overskud på 459' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Christopher' netværk er Mads Nielsen.