Janus Mark Erwolter
Erhvervsaktiv siden: | 11. nov. 2019 (4 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Erwolter Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 20.384' DKK A/S BLADKOMPAGNIET (Nu: dao Distribution Øst A/S) (2023) |
Største underskud: | -24.149' DKK FONDEN DBK (2020) |
Største egenkapital: | 94.708' DKK FONDEN DBK (2017) |
Største gæld: | 314.360' DKK FONDEN DBK (2016) |
Flest årsværk: | 369 årsværk hos A/S BLADKOMPAGNIET (Nu: dao Distribution Øst A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Erwolter Holding ApS (4 år 10 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2019 hos Erwolter Holding ApS med titlen som Ejer. Janus Mark Erwolter købte en part af virksomheden d. 11. november 2019 og havde dermed en andel på 50-66.65%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Janus af: Janne Skarsø Erwolter. Titlen som Ejer har Janus nu bestreddet i 4 år 10 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 4 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023-24 kunne vise et overskud på 186' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Erwolter Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Employment Care A/S
Via Erwolter Holding ApS -
Talents2work ApS
Via Erwolter Holding ApS
Direktørposter (1)
-
FONDEN DBK
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
Employment Care A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.11.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
PHARMADIRECT A/S
Fratrådt som direktørDato: 06.03.2024
Registreringsdato: 06.03.2024 -
PHARMADIRECT A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.03.2024
Registreringsdato: 06.03.2024 -
Employment Care A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.11.2023
Registreringsdato: 16.11.2023
Blå bog (fortsat)
Janus har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
02.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
11.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
01.06.2021 - 31.12.2021
Reel ejer
01.01.2022 - 30.06.2024
Bestyrelsesmedlem
16.11.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.11.2023 - 06.03.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Janus Mark Erwolter er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Erwolter Holding ApS (ejer pt. 50%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 1.956' DKK. Igennem holdingselskabet Erwolter Holding ApS har Janus derfor også ejerandele i Employment Care A/S (50-66.65%) samt Talents2work ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Janus Mark Erwolter, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Janus Mark Erwolter har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos A/S BLADKOMPAGNIET (Nu: dao Distribution Øst A/S) der præsenterede et overskud på 20.384' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos A/S BLADKOMPAGNIET (Nu: dao Distribution Øst A/S) der præsenterede et underskud på 17.097' DKK.
Janus har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 1 år 1 måned fra 2022 til 2023 hos dao Distribution Øst A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 20.384' DKK (A/S BLADKOMPAGNIET (Nu: dao Distribution Øst A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 231' DKK (Talents2work ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 92.186' DKK (A/S BLADKOMPAGNIET (Nu: dao Distribution Øst A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på -229' DKK (Talents2work ApS).
En af de forbindelser som går igen i Janus' netværk er Janne Skarsø Erwolter.