Filipo Bortolini
Erhvervsaktiv: | 29. okt. 2019 - 4. apr. 2024 |
Karrieren startede hos: | SGM Light A/S (Direktør) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SGM Light A/S (4 år 3 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Filipo Bortolini. Den første gang Filipo var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs & Selskabsstyrelsen var tilbage i 2019 i SGM Light A/S med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør bestred Filipo Bortolini i 1 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 21. januar 2021.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor fremstilling af andet elektrisk udstyr. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2024 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 16. august 2024.
Tidslinje (8)
-
SGM Finance ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.04.2024
Registreringsdato: 04.04.2024 -
SGM Light A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.04.2024
Registreringsdato: 04.04.2024 -
P.L.I. Professional Lighting International ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.04.2024
Registreringsdato: 04.04.2024
Blå bog (fortsat)
Filipo har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har i alt varet 4 år 5 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
07.02.2020 - 04.04.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.12.2019 - 04.04.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
29.10.2019 - 21.01.2021
Bestyrelsesmedlem
30.12.2019 - 04.04.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Filipo har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 3 måneder fra 2019 til 2024 hos SGM Finance ApS.