Flemming Agerskov Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 17. okt. 2019 (4 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | SELSKABET FOR SIDEAKTIVITETER I BOLIGFORENINGEN UNGDOMSBO ApS (Direktør) |
Største overskud: | 11' DKK SELSKABET FOR SIDEAKTIVITETER I BOLIGFORENINGEN UNGDOMSBO ApS (2020-21) |
Største underskud: | -5' DKK SELSKABET FOR SIDEAKTIVITETER I BOLIGFORENINGEN UNGDOMSBO ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 102' DKK SELSKABET FOR SIDEAKTIVITETER I BOLIGFORENINGEN UNGDOMSBO ApS (2022-23) |
Største gæld: | 78' DKK SELSKABET FOR SIDEAKTIVITETER I BOLIGFORENINGEN UNGDOMSBO ApS (2019-20) |
Længste aktivitet: | Direktør af SELSKABET FOR SIDEAKTIVITETER I BOLIGFORENINGEN UNGDOMSBO ApS (4 år 11 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2019 ved SELSKABET FOR SIDEAKTIVITETER I BOLIGFORENINGEN UNGDOMSBO ApS i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør har Flemming Agerskov Christensen nu besiddet i 4 år 11 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu opererer virksomheden indenfor anden personaleformidling. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et overskud på 6' DKK.
Direktørposter (1)
-
SELSKABET FOR SIDEAKTIVITETER I BOLIGFORENINGEN UNGDOMSBO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.10.2019
Tidslinje (7)
-
BOLIGFORENINGEN UNGDOMSBO
Fratrådt som repræsentantDato: 29.11.2023
Registreringsdato: 29.11.2023 -
BOLIGFORENINGEN NYBO
Fratrådt som repræsentantDato: 29.11.2023
Registreringsdato: 29.11.2023 -
Esbjerg Sociale Byggeselskab
Fratrådt som repræsentantDato: 27.11.2023
Registreringsdato: 27.11.2023
Blå bog (fortsat)
Flemming har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 11 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
17.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
06.06.2023 - 29.11.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
06.06.2023 - 29.11.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
06.06.2023 - 27.11.2023
Ejerandel: Intet ejerskab