Jonathan Thorbjørn Dagnæs-Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 12. okt. 2019 (4 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Brandt & Dagnæs Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 56' DKK JD Prints ApS (2019-20) |
Største underskud: | -1' DKK Manevo ApS (2022) |
Største egenkapital: | 179' DKK JD Prints ApS (2023) |
Største gæld: | 20' DKK Brandt & Dagnæs Holding ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Brandt & Dagnæs Holding ApS (4 år 11 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 2019 i Brandt & Dagnæs Holding ApS i hvervet som Ejer, Stifter og Direktør. Det var sammen med kollegaen Oskar Vitus Brandt at Jonathan Thorbjørn Dagnæs-Hansen stiftede Brandt & Dagnæs Holding ApS den dag i oktober 2019. Hvervet som Ejer, Stifter og Direktør har Jonathan nu besiddet i 4 år 11 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 4 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 0' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Brandt & Dagnæs Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
JD Prints ApS
Via Brandt & Dagnæs Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Brandt & Dagnæs Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.10.2019 -
JD Prints ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.11.2019
Tidslinje (5)
-
Manevo ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.07.2024
Registreringsdato: 29.07.2024 -
Manevo ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.11.2020
Registreringsdato: 18.11.2020 -
JD Prints ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.11.2019
Registreringsdato: 06.11.2019
Blå bog (fortsat)
Jonathan har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 11 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
06.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
12.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
18.11.2020 - 29.07.2024
Ejerandel: 24,38%
Jonathan Thorbjørn Dagnæs-Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Brandt & Dagnæs Holding ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 40' DKK. Gennem sit holdingselskab Brandt & Dagnæs Holding ApS har Jonathan dermed også andele i JD Prints ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Jonathan Thorbjørn Dagnæs-Hansen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor JD Prints ApS landede et overskud på 56' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 41' DKK (JD Prints ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 179' DKK (JD Prints ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 40' DKK (Brandt & Dagnæs Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jonathan' netværk er Oskar Vitus Brandt.