Simon Peter Leth Jørnø
Erhvervsaktiv siden: | 14. okt. 2019 (4 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | obi media (Ejer) |
Største overskud: | 2.364' DKK OBI Media ApS (2021) |
Største underskud: | -224' DKK OBI Media Holding ApS (Nu: Jorno Holding ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 2.300' DKK OBI Media Holding ApS (Nu: Jorno Holding ApS) (2023) |
Største gæld: | 1.824' DKK OBI Media ApS (2021) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos OBI Media ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af OBI Media ApS (4 år 7 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 2019 hos obi media i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Simon Peter Leth Jørnø der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Simon i 1 år 2 måneder, før stoppet d. 31. december 2020.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen reklamebureauer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2020 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Jorno Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
OBI Media ApS
Via Jorno Holding ApS -
Outdoor Invest ApS
Via Jorno Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Jorno Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.06.2021 -
OBI Media ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2020 -
Outdoor Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.08.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Outdoor Invest ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 01.09.2021
Registreringsdato: 01.09.2021 -
OBI Media ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 29.06.2021
Registreringsdato: 29.06.2021 -
OBI Media Holding ApS (Nu: Jorno Holding ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.06.2021
Registreringsdato: 24.06.2021
Blå bog (fortsat)
Simon har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 11 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
24.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Reel ejer
28.08.2020 - 31.08.2021
Ejer
28.08.2020 - 01.09.2021
Direktør
28.08.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.09.2021 - 29.12.2022
Reel ejer
30.12.2022 - 30.04.2024
Reel ejer
01.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 94% -
Stifter og Reel ejer
01.02.2020 - 28.06.2021
Ejer
01.02.2020 - 29.06.2021
Direktør
01.02.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
29.06.2021 - 29.12.2022
Reel ejer
30.12.2022 - 30.04.2024
Reel ejer
01.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 94% -
Stifter og Ejer
14.10.2019 - 31.12.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Simon Peter Leth Jørnø er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Jorno Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.300' DKK. Gennem holdingselskabet Jorno Holding ApS har Simon derfor også andele i OBI Media ApS (90-99.99%) samt Outdoor Invest ApS (90-99.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Simon Peter Leth Jørnø, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor OBI Media ApS kunne fremvise et overskud på 2.364' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor OBI Media Holding ApS (Nu: Jorno Holding ApS) kunne fremvise et underskud på 224' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 971' DKK (OBI Media ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 224' DKK (OBI Media Holding ApS (Nu: Jorno Holding ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.300' DKK (OBI Media Holding ApS (Nu: Jorno Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -143' DKK (Outdoor Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Simon' netværk er Rasmus Jøker Theilade.