Anders René Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 20. sep. 2019 (5 år) |
Karrieren startede hos: | Anders René Kristensen Holding ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 925' DKK KAI RASMUSSEN. FJERRITSLEV A/S (2019) |
Største underskud: | -230' DKK KAI RASMUSSEN. FJERRITSLEV A/S (2014) |
Største egenkapital: | 1.805' DKK KAI RASMUSSEN. FJERRITSLEV A/S (2023) |
Største gæld: | 3.410' DKK KAI RASMUSSEN. FJERRITSLEV A/S (2023) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos KAI RASMUSSEN. FJERRITSLEV A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Anders René Kristensen Holding ApS (5 år) |
Det startede i 2019 hos Anders René Kristensen Holding ApS i rollen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Anders René Kristensen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Anders nu bestreddet i 5 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 10' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Anders René Kristensen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
KAI RASMUSSEN. FJERRITSLEV A/S
Via Anders René Kristensen Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Anders René Kristensen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.09.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
KAI RASMUSSEN. FJERRITSLEV A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 10.02.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
KAI RASMUSSEN. FJERRITSLEV A/S (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.02.2023
Registreringsdato: 10.02.2023 -
KAI RASMUSSEN. FJERRITSLEV A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.02.2023
Registreringsdato: 09.02.2023 -
KAI RASMUSSEN. FJERRITSLEV A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.09.2019
Registreringsdato: 30.09.2019
Blå bog (fortsat)
Anders har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
20.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
30.09.2019 - 09.02.2023
Reel ejer
01.07.2020 - 30.06.2022
Reel ejer
01.07.2022 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
10.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Anders René Kristensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Anders René Kristensen Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 464' DKK. Gennem holdingselskabet Anders René Kristensen Holding ApS har Anders derfor også andele i KAI RASMUSSEN. FJERRITSLEV A/S (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Anders René Kristensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Anders René Kristensen Holding ApS kunne fremvise et overskud på 222' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Anders René Kristensen Holding ApS kunne fremvise et underskud på 3' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 752' DKK (KAI RASMUSSEN. FJERRITSLEV A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.805' DKK (KAI RASMUSSEN. FJERRITSLEV A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 464' DKK (Anders René Kristensen Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Ulrich René Kristensen.