Andrea Czapary Martin
Erhvervsaktiv: | 7. aug. 2019 - 4. sep. 2024 |
Karrieren startede hos: | NMP - NETWORK OF MUSIC PARTNERS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.651' DKK NMP - NETWORK OF MUSIC PARTNERS A/S (2016) |
Største underskud: | -26' DKK NMP - NETWORK OF MUSIC PARTNERS A/S (2014) |
Største egenkapital: | 60.915' DKK NMP - NETWORK OF MUSIC PARTNERS A/S (2014) |
Største gæld: | 292.032' DKK NMP - NETWORK OF MUSIC PARTNERS A/S (2023) |
Flest årsværk: | 51 årsværk hos NMP - NETWORK OF MUSIC PARTNERS A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af NMP - NETWORK OF MUSIC PARTNERS A/S (5 år) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Andrea Czapary Martin. Sidst Andrea var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 2019 hos NMP - NETWORK OF MUSIC PARTNERS A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Andrea Czapary Martin i 5 år, før stoppet d. 4. september 2024.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor anden forretningsservice i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 1.340' DKK.
Tidslinje (2)
-
NMP - NETWORK OF MUSIC PARTNERS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.09.2024
Registreringsdato: 04.09.2024 -
NMP - NETWORK OF MUSIC PARTNERS A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.08.2019
Registreringsdato: 07.08.2019
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Andrea' netværk er Tine Oswald.