Björn Anders Ryberg
Erhvervsaktiv siden: | 23. aug. 2019 (5 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Rylo Fiskeri ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 149.976' DKK Rylo Fiskeri ApS (2016) |
Største underskud: | -7.963' DKK Rylo Fiskeri ApS (2017) |
Største egenkapital: | 244.059' DKK Rylo Fiskeri ApS (2016) |
Største gæld: | 247.965' DKK Rylo Fiskeri ApS (2021) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos Rylo Fiskeri ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Rylo Fiskeri ApS (4 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2019 i Rylo Fiskeri ApS (tidligere JETTE KRISTINE E 727 ApS) med titlen som Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Denne rolle bestred Björn Anders Ryberg i 4 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 11. april 2024.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor havfiskeri. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 kunne vise et overskud på 149.976' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. august 2024.
Tidslinje (2)
-
JETTE KRISTINE E 727 ApS (Nu: Rylo Fiskeri ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.08.2024
Registreringsdato: 31.08.2024 -
JETTE KRISTINE E 727 ApS (Nu: Rylo Fiskeri ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.09.2019
Registreringsdato: 04.09.2019
Blå bog (fortsat)
Björn har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
23.08.2019 - 11.04.2024
Bestyrelsesmedlem
04.09.2019 - 31.08.2024
Reel ejer
12.04.2024 - 31.08.2024
Ejerandel: 60% -
Reel ejer
29.12.2019 - 13.09.2020
Reel ejer
14.09.2020 - 28.04.2024
Reel ejer
29.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60,12%
En af de forbindelser som går igen i Björn' netværk er Karl Urban Stanley Lorentsson.