Kasper Biltrup
Erhvervsaktiv siden: | 12. aug. 2019 (5 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Custom Wood (Ejer) |
Største overskud: | 334' DKK BB Ejendomme & Invest ApS (2020-21) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 300' DKK BB Ejendomme & Invest ApS (2020-21) |
Største gæld: | 142' DKK BB Ejendomme & Invest ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos BB Ejendomme & Invest ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af BB Ejendomme & Invest ApS (1 år 8 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2019 hos Custom Wood i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Kasper Biltrup der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Kasper i 6 måneder, før stoppet d. 10. marts 2020.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen fremstilling af andre møbler. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2020 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 10. marts 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Biltrup Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Montage Entreprisen ApS
Via Biltrup Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Biltrup Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.12.2023 -
Montage Entreprisen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.12.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
Montage Entreprisen ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.12.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
Montage Entreprisen ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.12.2023
Registreringsdato: 22.12.2023 -
Montage Entreprisen ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.12.2023
Registreringsdato: 22.12.2023 -
Biltrup Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 05.12.2023
Registreringsdato: 05.12.2023
Blå bog (fortsat)
Kasper har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 1 måned.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
22.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
05.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
19.10.2020 - 09.07.2022
Bestyrelsesmedlem
07.03.2022 - 09.07.2022
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
12.08.2019 - 10.03.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kasper Biltrup er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Biltrup Holding ApS (ejer pt. 100%). Gennem holdingselskabet Biltrup Holding ApS har Kasper derfor også andele i Montage Entreprisen ApS (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Kasper Biltrup, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor BB Ejendomme & Invest ApS kunne fremvise et overskud på 334' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Kasper' netværk er Jane Bodeholt.