Martin Scharling
Erhvervsaktiv siden: | 8. aug. 2019 (5 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | M. Scharling Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -43' DKK Zedus Company ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 37' DKK Zedus Company ApS (2019-20) |
Største gæld: | 181' DKK Zedus Company ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af M. Scharling Holding ApS (5 år 1 måned) |
Det hele startede i 2019 i M. Scharling Holding ApS i rollen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev alene stiftet af Martin Scharling og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer, Stifter og Direktør har Martin nu bestreddet i 5 år 1 måned, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab for 2023 som viste et underskud på 13' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
M. Scharling Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Zedus Company ApS
Via M. Scharling Holding ApS -
Pausium ApS
Via Zedus Company ApS
Direktørposter (1)
-
M. Scharling Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.08.2019
Tidslinje (8)
-
Zedus Company ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.10.2023
Registreringsdato: 02.10.2023 -
MatAkademiet (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 04.09.2023
Registreringsdato: 04.09.2023 -
Mobilhotellet ApS
Fratrådt som direktørDato: 13.06.2023
Registreringsdato: 13.06.2023
Blå bog (fortsat)
Martin har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
08.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
11.09.2023 - 17.10.2023
Reel ejer
18.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 37,5% -
Direktør
21.08.2019 - 02.10.2023
Reel ejer
21.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
12.05.2021 - 04.09.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer og Direktør
07.11.2019 - 13.06.2023
Ejerandel: 50%
Martin Scharling er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn M. Scharling Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -35' DKK. Gennem holdingselskabet M. Scharling Holding ApS har Martin derfor også andele i Zedus Company ApS (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Martin Scharling, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor Zedus Company ApS kunne fremvise et underskud på 43' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 28' DKK (Zedus Company ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -22' DKK (Zedus Company ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -35' DKK (M. Scharling Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Peter Michael Scharling.