Thomas Egholm
Erhvervsaktiv siden: | 28. maj 2019 (5 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 72.852' DKK BIKESHARE DANMARK A/S (2017) |
Største underskud: | -52.665' DKK BIKESHARE DANMARK A/S (2016) |
Største egenkapital: | 1.613' DKK BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN (2018) |
Største gæld: | 116.550' DKK BIKESHARE DANMARK A/S (2016) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos BIKESHARE DANMARK A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af BIKESHARE DANMARK A/S (4 år 7 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 2019 i BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Thomas Egholm i 2 år 7 måneder, inden stoppet d. 31. december 2021.
Virksomhedens branche var dengang indenfor andre tjenesteydelser i forbindelse med transport. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014-15 viste et overskud på 920' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 1. december 2023.
Repræsentant (1)
-
Vesterbro JuleHjælp
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 04.01.2024
Tidslinje (5)
-
Vesterbro JuleHjælp
Tilknyttet som repræsentantDato: 04.01.2024
Registreringsdato: 04.01.2024 -
BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.01.2023
Registreringsdato: 18.01.2023 -
BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.06.2022
Registreringsdato: 22.06.2022
Blå bog (fortsat)
Thomas har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 4 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
04.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
28.05.2019 - 23.01.2024
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
28.05.2019 - 31.12.2021
Bestyrelsesmedlem
22.06.2022 - 18.01.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Thomas Egholm har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN der præsenterede et overskud på 166' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem i BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN der præsenterede et underskud på 1.292' DKK.
Thomas har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 7 måneder fra 2019 til 2021 hos BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN.