Ulrikke de Fine Lützhøft Skou
Erhvervsaktiv siden: | 5. aug. 2019 (5 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | US 2019 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 45.415' DKK LILLE GRUNDET BYG 1 ApS (2021) |
Største underskud: | -2.043' DKK LILLE GRUNDET BYG 1 ApS (2023) |
Største egenkapital: | 100.601' DKK LILLE GRUNDET BYG 1 ApS (2021) |
Største gæld: | 190.697' DKK LILLE GRUNDET BYG 1 ApS (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos LILLE GRUNDET BYG 1 ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af LILLE GRUNDET BYG 1 ApS (5 år) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2019 ved US 2019 ApS i rollen som Direktør og Ejer. Rollen som Direktør bestred Ulrikke de Fine Lützhøft Skou i 4 år, før stoppet den 16. august 2023.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2021 som viste et overskud på 0' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 19. august 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
US 2019 ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
LILLE GRUNDET BYG 1 ApS
Via US 2019 ApS -
KJÆRULFF HOLDING A/S
Via LILLE GRUNDET BYG 1 ApS -
Komplementarselskabet Donau Agro Invest ApS
Via LILLE GRUNDET BYG 1 ApS -
Donau Agro Invest P/S
Via Komplementarselskabet Donau Agro Invest ApS -
DONAU AGRO ApS
Via Donau Agro Invest P/S -
BLAHOVA ApS
Via DONAU AGRO ApS
Bestyrelsesposter (1)
-
LILLE GRUNDET BYG 1 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.08.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
US 2019 ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.08.2024
Registreringsdato: 19.08.2024 -
US 2019 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.08.2023
Registreringsdato: 25.08.2023 -
US 2019 ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.08.2023
Registreringsdato: 16.08.2023
Blå bog (fortsat)
Ulrikke har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
22.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via US 2019 ApS -
Direktør
05.08.2019 - 16.08.2023
Ejer
23.08.2019 - Stadig aktiv
Direktør
25.08.2023 - 19.08.2024
Ejerandel: 100%
Ulrikke de Fine Lützhøft Skou er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn US 2019 ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022 kunne fremvise en egenkapital på 119' DKK. Gennem holdingselskabet US 2019 ApS har Ulrikke derfor også andele i LILLE GRUNDET BYG 1 ApS (25-33.33%).
Du kan også se koncerndiagram for Ulrikke de Fine Lützhøft Skou, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor US 2019 ApS kunne fremvise et underskud på 6' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Ulrikke' netværk er Niels Skou.