Maria Wriedt Jakobsen
Erhvervsaktiv siden: | 13. jul. 2019 (5 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Wriedt Consult (Ejer) |
Største overskud: | 1.114' DKK Wriedt Consulting ApS (2022) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 2.810' DKK Wriedt Jakobsen Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 580' DKK Wriedt Consulting ApS (2022) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Wriedt Consulting ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Wriedt Jakobsen Holding ApS (3 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2019 ved Wriedt Consult som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Maria Wriedt Jakobsen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Maria i 1 år 8 måneder, før fratrædelsen den 7. april 2021.
Virksomheden opererede indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2021 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 7. april 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Wriedt Jakobsen Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Wriedt Consulting ApS
Via Wriedt Jakobsen Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Wriedt Jakobsen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.03.2021 -
Wriedt Consulting ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.03.2021
Tidslinje (5)
-
Wriedt Consult (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 07.04.2021
Registreringsdato: 07.04.2021 -
Wriedt Consulting ApS
Tilknyttet som direktørDato: 26.03.2021
Registreringsdato: 26.03.2021 -
Wriedt Jakobsen Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.03.2021
Registreringsdato: 25.03.2021
Blå bog (fortsat)
Maria har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 2 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
22.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
26.03.2021 - 19.12.2023
Direktør
26.03.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
20.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Reel ejer
25.03.2021 - 19.12.2023
Ejer og Direktør
25.03.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
20.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
13.07.2019 - 07.04.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Maria Wriedt Jakobsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Wriedt Jakobsen Holding ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.810' DKK. Igennem sit holdingselskab Wriedt Jakobsen Holding ApS har Maria dermed også ejerandele i Wriedt Consulting ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Maria Wriedt Jakobsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Wriedt Consulting ApS fremviste et overskud på 1.114' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 538' DKK (Wriedt Consulting ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.810' DKK (Wriedt Jakobsen Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 562' DKK (Wriedt Consulting ApS).
En af de forbindelser som går igen i Maria' netværk er Kim Højer Jakobsen.