Bertram Løfgren - Granding
Erhvervsaktiv siden: | 6. dec. 2020 (3 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Grand Device (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -68' DKK Grand Device ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 40' DKK Grand Device Holding ApS (2021-22) |
Største gæld: | 10' DKK Grand Device ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Grand Device ApS (3 år 7 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2020 i Grand Device som Ejer. Bertram Løfgren - Granding købte virksomheden Grand Device den 6. december 2020. Bertram der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer havde Bertram i 2 måneder, inden stoppet d. 28. februar 2021.
Virksomheden arbejdede indenfor sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2021 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 28. februar 2021.
Direktørposter (1)
-
Grand Device ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.02.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Grand Device Holding ApS (66.66-89.99%)
Er ikke længere ejerDato: 10.07.2023
Registreringsdato: 10.07.2023 -
Grand Device Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.07.2023
Registreringsdato: 10.07.2023 -
Grand Device (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 28.02.2021
Registreringsdato: 28.02.2021
Blå bog (fortsat)
Bertram har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 3 år 10 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
24.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80% -
Stifter, Ejer og Direktør
22.02.2021 - 10.07.2023
Ejerandel: 80% -
Ejer
06.12.2020 - 28.02.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Grand Device ApS fremviste et underskud på 68' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Bertram' netværk er Martin Malmberg Granding.