Kenneth Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 10. maj 2019 (5 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANSK KØLEDAG F.M.B.A. (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 58' DKK DANSK KØLEDAG F.M.B.A. (2016) |
Største underskud: | -73' DKK DANSK KØLEDAG F.M.B.A. (2014) |
Største egenkapital: | 423' DKK DANSK KØLEDAG F.M.B.A. (2016) |
Største gæld: | 40' DKK DANSK KØLEDAG F.M.B.A. (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DANSK KØLEDAG F.M.B.A. (5 år 2 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2019 ved DANSK KØLEDAG F.M.B.A. som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Kenneth Sørensen i 5 år 2 måneder, før fratrædelsen den 26. juli 2024.
Dengang var virksomhedens branche indenfor organisering af kongresser, messer og udstillinger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 kunne fremvise et overskud på 58' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 26. juli 2024.
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
DANSK KØLEDAG F.M.B.A.
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.07.2024
Registreringsdato: 26.07.2024 -
DANSK KØLEDAG F.M.B.A.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.05.2019
Registreringsdato: 10.05.2019
Blå bog (fortsat)
Kenneth har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 4 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
22.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
10.05.2019 - 26.07.2024
Ejerandel: 16,67%
En af de forbindelser som går igen i Kenneth' netværk er Lars Kristian Have Hansen.