Frank Vemmelund
Erhvervsaktiv siden: | 19. jun. 2019 (5 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Vemmelund 2020 ApS (Ejer) |
Største overskud: | 361' DKK Bror Ditlev ApS (Nu: Vemevent ApS) (2021-22) |
Største underskud: | -574' DKK Bror Ditlev ApS (Nu: Vemevent ApS) (2019-20) |
Største egenkapital: | 142' DKK Vemmelund 2020 ApS (2021-22) |
Største gæld: | 2.430' DKK Bror Ditlev ApS (Nu: Vemevent ApS) (2019-20) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos Bror Ditlev ApS (Nu: Vemevent ApS) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af Vemmelund 2020 ApS (5 år 2 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2019 i Vemmelund 2020 ApS i hvervet som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Frank Vemmelund og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Ejer, Direktør og Stifter har Frank nu besiddet i 5 år 2 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab for 2022-23 viste et underskud på 7' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Vemmelund 2020 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Vemmelund Handel ApS
Via Vemmelund 2020 ApS
Direktørposter (2)
-
Vemmelund 2020 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.06.2019 -
Vemmelund Handel ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.07.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Vemmelund Handel ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.07.2023
Registreringsdato: 03.07.2023 -
Bror Ditlev ApS (Nu: Vemevent ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.10.2021
Registreringsdato: 26.10.2021 -
Bror Ditlev ApS (Nu: Vemevent ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.06.2019
Registreringsdato: 24.06.2019
Blå bog (fortsat)
Frank har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 3 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
03.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
19.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
24.06.2019 - 26.10.2021
Ejerandel: 25%
Frank Vemmelund er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Vemmelund 2020 ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 98' DKK. Gennem sit holdingselskab Vemmelund 2020 ApS har Frank dermed også andele i Vemmelund Handel ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Frank Vemmelund, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Vemmelund 2020 ApS landede et overskud på 139' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Vemmelund 2020 ApS landede et underskud på 7' DKK.