Michael Thomas Bush
Erhvervsaktiv siden: | 11. jun. 2019 (5 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Factotum Holdings ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 271' DKK La Fée Verte ApS (2021) |
Største underskud: | -122' DKK La Fée Verte ApS (2019) |
Største egenkapital: | 129' DKK La Fée Verte ApS (2021) |
Største gæld: | 514' DKK La Fée Verte ApS (2019) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos La Fée Verte ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Factotum Holdings ApS (5 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2019 hos Factotum Holdings ApS som Ejer, Direktør og Stifter. Det var sammen med partnerne Daniel Holst Rønde, Rebecca Emily Kruse Bush at Michael Thomas Bush stiftede Factotum Holdings ApS den dag i juni 2019. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Michael nu besiddet i 1 år 3 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 1 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2023 kunne fremvise et underskud på 20' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Factotum Holdings ApS
Ejerandel: 66.66-89.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
La Fée Verte ApS
Via Factotum Holdings ApS
Direktørposter (2)
-
La Fée Verte ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.06.2019 -
Factotum Holdings ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.06.2019
Tidslinje (3)
-
La Fée Verte ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.06.2019
Registreringsdato: 12.06.2019 -
Factotum Holdings ApS (66.66-89.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 11.06.2019
Registreringsdato: 11.06.2019 -
Factotum Holdings ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.06.2019
Registreringsdato: 11.06.2019
Blå bog (fortsat)
Michael har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
12.06.2019 - 05.10.2020
Direktør
12.06.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
06.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66,66% -
Stifter og Reel ejer
11.06.2019 - 05.10.2020
Ejer og Direktør
11.06.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
06.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66,66%
Michael Thomas Bush er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Factotum Holdings ApS (ejer pt. 66,66%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 44' DKK. Igennem sit holdingselskab Factotum Holdings ApS har Michael dermed også ejerandele i La Fée Verte ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Michael Thomas Bush, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor La Fée Verte ApS fremviste et overskud på 271' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor La Fée Verte ApS fremviste et underskud på 122' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 43' DKK (La Fée Verte ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 58' DKK (La Fée Verte ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 44' DKK (Factotum Holdings ApS).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Rebecca Emily Kruse Bush.