Casper Holm Mulberg
Erhvervsaktiv siden: | 6. maj 2019 (5 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | NORDIX HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 95' DKK NORDIX DNA IVS (Nu: NORDIX DNA ApS) (2021-22) |
Største underskud: | -37' DKK EXPORK ApS (2019) |
Største egenkapital: | 114' DKK NORDIX DNA IVS (Nu: NORDIX DNA ApS) (2021-22) |
Største gæld: | 1.455' DKK NORDIX DNA IVS (Nu: NORDIX DNA ApS) (2021-22) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos NORDIX DNA IVS (Nu: NORDIX DNA ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af NORDIX HOLDING ApS (5 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2019 ved NORDIX HOLDING ApS (tidligere NORDIX DNA IVS) i hvervet som Ejer og Direktør. Casper Holm Mulberg købte sig ind i virksomheden den 6. maj 2019 og fik en ejerandel på 33.34-49.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Casper af: CM HOLDING SÆBY IVS. Rollen som Ejer og Direktør har Casper nu besiddet i 5 år 5 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor finansielle holdingselskaber. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsrapport fra 2022-23 viste et underskud på 3' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NORDIX HOLDING ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
NORDIX DNA ApS
Via NORDIX HOLDING ApS -
NDNA RESOURCES ApS
Via NORDIX HOLDING ApSNyt selskab
Direktørposter (3)
-
NORDIX DNA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.07.2024 -
NORDIX HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.05.2019 -
NDNA RESOURCES ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.08.2024
Tidslinje (6)
-
NDNA RESOURCES ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.08.2024
Registreringsdato: 03.08.2024 -
NORDIX DNA ApS
Tilknyttet som direktørDato: 08.07.2024
Registreringsdato: 08.07.2024 -
NORDIX DNA IVS (Nu: NORDIX DNA ApS)
Fratrådt som direktørDato: 07.05.2024
Registreringsdato: 07.05.2024
Blå bog (fortsat)
Casper har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 5 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
03.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Ejer og Direktør
06.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
31.03.2020 - 07.05.2024
Reel ejer
31.03.2020 - Stadig aktiv
Direktør
08.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
29.05.2019 - 22.06.2020
Ejerandel: 25%
Casper Holm Mulberg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn NORDIX HOLDING ApS (ejer lige nu 33,33%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 15' DKK. Gennem sit holdingselskab NORDIX HOLDING ApS har Casper dermed også andele i NORDIX DNA ApS (100%) og NDNA RESOURCES ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Casper Holm Mulberg, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor NORDIX DNA IVS (Nu: NORDIX DNA ApS) landede et overskud på 95' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor NORDIX DNA IVS (Nu: NORDIX HOLDING ApS) landede et underskud på 15' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 8' DKK (NORDIX DNA IVS (Nu: NORDIX DNA ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 3' DKK (NORDIX DNA IVS (Nu: NORDIX HOLDING ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 106' DKK (NORDIX DNA IVS (Nu: NORDIX DNA ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 15' DKK (NORDIX DNA IVS (Nu: NORDIX HOLDING ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Casper' netværk er Caroline Mulberg.