Enrico Fuda
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2019 (5 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Enri & Co (Stifter) |
Største overskud: | 1.505' DKK Smag godt ApS (Nu: Bellavista ApS) (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 1.305' DKK Fuda ApS (2023) |
Største gæld: | 1.484' DKK Smag godt ApS (Nu: Bellavista ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos Smag godt ApS (Nu: Bellavista ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Enri & Co (5 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2019 hos Enri & Co med titlen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev kun stiftet af Enrico Fuda og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Stifter og Ejer har Enrico nu bestreddet i 5 år 4 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor event catering.
Direkte ejede Selskaber (2)
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Bellavista ApS
Via Fuda ApS -
ITALGASTRO ApS
Via Fuda ApS
Direktørposter (3)
-
ITALGASTRO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.02.2024 -
Fuda ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.09.2023 -
Bellavista ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.10.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
ITALGASTRO ApS
Tilknyttet som direktørDato: 05.02.2024
Registreringsdato: 05.02.2024 -
Fuda ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.09.2023
Registreringsdato: 11.09.2023 -
Fuda ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.08.2023
Registreringsdato: 16.08.2023
Blå bog (fortsat)
Enrico har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 5 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
05.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
12.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
12.10.2021 - 16.08.2023
Ejer
12.10.2021 - Stadig aktiv
Direktør
11.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Enrico Fuda er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Fuda ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.305' DKK. Igennem holdingselskabet Fuda ApS har Enrico derfor også ejerandele i Bellavista ApS (100%) samt ITALGASTRO ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Enrico Fuda, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Smag godt ApS (Nu: Bellavista ApS) kunne offentliggøre et overskud på 1.505' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.505' DKK (Smag godt ApS (Nu: Bellavista ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.305' DKK (Smag godt ApS (Nu: Bellavista ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.305' DKK (Smag godt ApS (Nu: Bellavista ApS)).