James Michael Donchess
Erhvervsaktiv: | 30. mar. 2019 - 7. maj 2024 |
Karrieren startede hos: | SHERWIN-WILLIAMS DENMARK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 10.374' DKK SHERWIN-WILLIAMS DENMARK A/S (2017) |
Største underskud: | -13.212' DKK SHERWIN-WILLIAMS DENMARK A/S (2022) |
Største egenkapital: | 58.962' DKK SHERWIN-WILLIAMS DENMARK A/S (2019) |
Største gæld: | 41.451' DKK SHERWIN-WILLIAMS DENMARK A/S (2021) |
Flest årsværk: | 29 årsværk hos SHERWIN-WILLIAMS DENMARK A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SHERWIN-WILLIAMS DENMARK A/S (4 år 1 måned) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med James Michael Donchess. Sidste gang James var registreret som aktiv erhvervsdrivende ifølge E & S var tilbage i 2019 ved SHERWIN-WILLIAMS DENMARK A/S som Bestyrelsesmedlem. Det er lige præcis 1 år 4 måneder siden. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde James Michael Donchess i 4 år 1 måned, før fratrædelsen den 30. april 2023.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen engroshandel med lak, maling, tapet, gulvbelægning mv.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 1.700' DKK.
Tidslinje (4)
-
SHERWIN-WILLIAMS DENMARK A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.05.2024
Registreringsdato: 07.05.2024 -
SHERWIN-WILLIAMS DENMARK A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2023
Registreringsdato: 01.05.2023 -
SHERWIN-WILLIAMS DENMARK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.04.2023
Registreringsdato: 30.04.2023
Blå bog (fortsat)
James Michael Donchess har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem ved SHERWIN-WILLIAMS DENMARK A/S der præsenterede et overskud på 3.243' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved SHERWIN-WILLIAMS DENMARK A/S der præsenterede et underskud på 13.212' DKK.
James har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 1 måned fra 2019 til 2023 hos SHERWIN-WILLIAMS DENMARK A/S.
En af de forbindelser som går igen i James' netværk er Henrik Leut Holm.